Bürgermeister |
Wolfgang Großmann | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Vorsitzende/r |
Daniel Kolberg | Einzelbewerber | Einzelbewerber Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglieder des Ausschusses |
Christian Engelbrecht | Wählergruppe Engelbrecht Gebühr | Wählergruppe Engelbrecht Gebühr Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 05.04.2022 | von 01.07.2019 bis 05.04.2022 |
Elisabeth Engelbrecht | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 01.07.2019 | von 01.07.2014 bis 01.07.2019 |
Steffi Engelbrecht | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 01.07.2019 | von 01.07.2014 bis 01.07.2019 |
Jens Gloede | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Jens Gloede | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Daniel Kolberg | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Wilfried Körtge | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Stefanie Mewes | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Maria Oertel | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Thomas Rieckhoff | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Thomas Rieckhoff | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
Alexander Schoß | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.12.2019 | 18.12.2019 | von 17.12.2019 bis 18.12.2019 |
Alexander Schoß | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.12.2019 | 30.06.2024 | von 01.12.2019 bis 30.06.2024 |
Yves Wichert | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.12.2019 | 30.06.2024 | von 17.12.2019 bis 30.06.2024 |
Matthias Zacher | Wählergruppe FFW Rogätz | Wählergruppe FFW Rogätz Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.12.2019 | 30.06.2024 | von 17.12.2019 bis 30.06.2024 |
sachkundiger Bürger |
Michael Göhring | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.01.2023 | 30.06.2024 | von 01.01.2023 bis 30.06.2024 |
Christin Pohl | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 25.07.2022 | 30.06.2024 | von 25.07.2022 bis 30.06.2024 |
Silvia Schröder | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 01.01.2023 | 30.06.2024 | von 01.01.2023 bis 30.06.2024 |
Nicole Thiel | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 25.07.2022 | 30.06.2024 | von 25.07.2022 bis 30.06.2024 |
Kirstin Trojahn | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 25.07.2022 | 30.06.2024 | von 25.07.2022 bis 30.06.2024 |
Verbandsgemeindebürgermeister |
Stefan Crackau | parteilos | parteilos Verbandsgemeindebürgermeister | Verbandsgemeindebürgermeister | 25.01.2024 | 30.06.2024 | von 25.01.2024 bis 30.06.2024 |