Bürgermeister |
Ralf Ganzer | Bürger für Colbitz/Lindhorst | Bürger für Colbitz/Lindhorst Bürgermeister | Bürgermeister | 24.07.2020 | | von 24.07.2020 | |
Eckhard Liebrecht | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2019 | 10.10.2021 | von 01.07.2019 bis 10.10.2021 | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitglieder des Gemeinderates |
David Bahrendt | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 19.06.2019 | | von 19.06.2019 | |
Vivian Becker | Die Linke | Die Linke Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2019 | 30.11.2020 | von 01.07.2019 bis 30.11.2020 | |
Stefan Böhmert | | Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 19.02.2015 | 01.06.2019 | von 19.02.2015 bis 01.06.2019 | |
Franziska Busch | Einzelbewerber | Einzelbewerber Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 19.06.2019 | 30.06.2024 | von 19.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Bernd Buttgereit | Einzelbewerber | Einzelbewerber Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2014 | 01.06.2019 | von 01.07.2014 bis 01.06.2019 | |
Bernd Buttgereit | Einzelbewerber | Einzelbewerber Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 15.06.2004 | | von 15.06.2004 | |
Michel Földi | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2019 | 31.10.2023 | von 01.07.2019 bis 31.10.2023 | |
Henry Lothar Hampel | AfD | AfD Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Jens-Peter Hollenbach | SPD | SPD Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 11.07.2000 | | von 11.07.2000 | |
Dieter Hübsch | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 25.06.2009 | | von 25.06.2009 | |
Bernd Ibe | BfL | BfL Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2014 | 01.06.2019 | von 01.07.2014 bis 01.06.2019 | |
Bernd Ibe | BfL | BfL Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 24.07.2000 | | von 24.07.2000 | |
Andreas Kögler | | Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2014 | 01.06.2019 | von 01.07.2014 bis 01.06.2019 | |
Hartmut Kositzki | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Lars Kositzki | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 29.09.2020 | | von 29.09.2020 | |
Lutz Kramer | | Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 08.03.2012 | 01.06.2019 | von 08.03.2012 bis 01.06.2019 | |
Andreas Lemke | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 25.06.2009 | | von 25.06.2009 | |
Dr. Christiane Lüderitz | | Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 11.01.2021 | 30.06.2024 | von 11.01.2021 bis 30.06.2024 | |
Prof. Dr. Volker Lüderitz | Die Linke | Die Linke Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 | |
Axel Meyer | Die Linke | Die Linke Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2019 | 01.08.2019 | von 01.07.2019 bis 01.08.2019 | |
Petra Mühlenberg | Einzelbewerber | Einzelbewerber Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Uwe Neumann | BfC | BfC Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 11.07.2000 | 01.06.2019 | von 11.07.2000 bis 01.06.2019 | |
Heidemarie Nielebock | Die Linke | Die Linke Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Heinz Rieke | | Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 06.06.2000 | 01.06.2019 | von 06.06.2000 bis 01.06.2019 | |
Friedhelm Sienholz | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 06.08.2009 | 01.06.2019 | von 06.08.2009 bis 01.06.2019 | |
Bastian Sölter | FFw Colbitz | FFw Colbitz Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 31.08.2004 | | von 31.08.2004 | |
Andreas Ullrich | Bürger für Lindhorst | Bürger für Lindhorst Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 19.06.2019 | | von 19.06.2019 | |
Thomas Voigt | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Dörte Werner | CDU | CDU Gemeinderatsmitglied | Gemeinderatsmitglied | 23.06.2014 | | von 23.06.2014 | |
Verbandsgemeindebürgermeister |
Stefan Crackau | parteilos | parteilos Verbandsgemeindebürgermeister | Verbandsgemeindebürgermeister | 19.06.2019 | | von 19.06.2019 | |