Bürgermeister |
Eckhard Liebrecht | | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2019 | 10.10.2021 | von 01.07.2019 bis 10.10.2021 |
Vorsitzende/r |
Dieter Hübsch | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 10.10.2021 | 30.06.2024 | von 10.10.2021 bis 30.06.2024 |
Mitglieder des Ausschusses |
David Bahrendt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Vivian Becker | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 30.11.2020 | von 01.07.2019 bis 30.11.2020 |
Bernd Ibe | BfL | BfL Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2014 | 01.07.2019 | von 01.07.2014 bis 01.07.2019 |
Uwe Neumann | BfC | BfC Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 01.07.2019 | bis 01.07.2019 |
Heidemarie Nielebock | Die Linke | Die Linke Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
sachkundiger Bürger |
Marianne Bubbert | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 15.12.2010 | 30.06.2024 | von 15.12.2010 bis 30.06.2024 |
Susann Maaß | | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 24.09.2019 | 30.06.2024 | von 24.09.2019 bis 30.06.2024 |
Heinz Rieke | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.07.2014 | 30.06.2024 | von 17.07.2014 bis 30.06.2024 |