Vorsitzende des Ausschusses |
Oliver Stegert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
1. stellv. Vorsitzender |
Gustav Wienecke | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 |
2. stellv. Vorsitzender |
Uwe Schlonsak | Wählergruppe Wiepke | Wählergruppe Wiepke Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Stadträte |
Klaus Fehse | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Otto Grothe | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Höppner | Aktiv für Kloster Neuendorf | Aktiv für Kloster Neuendorf Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Fabian Prochorowsky | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
|
Max Tester | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.03.2023 | 14.11.2023 | von 20.03.2023 bis 14.11.2023 |