Vorsitzende/r |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Vorsitz | Vorsitz | 11.06.2015 | 30.06.2019 | von 11.06.2015 bis 30.06.2019 |
Mitglieder |
Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | Bürgerfraktion | Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 11.06.2015 | von 01.07.2014 bis 11.06.2015 |
Stadtrat | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 |
Bauausschuss | Bürgerfraktion | Bürgerfraktion Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglied |
Hauptausschuss | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 05.08.2024 | von 11.02.2020 bis 05.08.2024 |
Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 30.06.2024 | von 11.02.2020 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 30.06.2024 | von 11.02.2020 bis 30.06.2024 |
Hauptausschuss | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Stadtrat | Bürgerfraktion HDL | Bürgerfraktion HDL Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |