stellv. Vorsitzender |
Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Mitglieder |
Ortschaftsrat Hundisburg | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 |
Stadtrat | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 30.06.2024 | von 24.06.2019 bis 30.06.2024 |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglied |
Bauausschuss | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |
Hauptausschuss | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |
Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 30.06.2024 | von 11.02.2020 bis 30.06.2024 |
Ortschaftsrat Hundisburg | DIE LINKEN | DIE LINKEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Mitglied |
Schul- und Sozialausschuss | SPD/ DIE LINKE | SPD/ DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Mitglieder |
Stadtrat | SPD/ DIE LINKEN | SPD/ DIE LINKEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |