Mitglied |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 01.07.2021 | von 11.02.2020 bis 01.07.2021 |
Bauausschuss | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 01.07.2021 | von 01.01.2020 bis 01.07.2021 |
Mitglieder |
Hauptausschuss | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 01.07.2021 | von 11.02.2020 bis 01.07.2021 |
Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 01.07.2021 | von 01.07.2019 bis 01.07.2021 |
Stadtrat | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 01.07.2021 | von 24.06.2019 bis 01.07.2021 |
Mitglied |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | CDU/FDP | CDU/FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 01.07.2021 | von 11.02.2020 bis 01.07.2021 |