Vorsitzende/r |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2011 | 30.06.2014 | von 01.01.2011 bis 30.06.2014 |
Mitglieder |
Ortschaftsrat Uthmöden | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 30.06.2014 | von 01.01.2011 bis 30.06.2014 |
Stadtrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 30.06.2019 | von 01.01.2011 bis 30.06.2019 |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Bauausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |