Mitglied |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.02.2020 | 30.06.2024 | von 11.02.2020 bis 30.06.2024 |
Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |
Hauptausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | CDU/FDP | CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
sachkundige Einwohner |
Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Mitglieder |
Stadtrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 30.06.2024 | von 24.06.2019 bis 30.06.2024 |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 30.06.2024 | von 01.01.2020 bis 30.06.2024 |