Mitglieder |
Wirtschafts- und Finanzausschuss | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 31.01.2022 | von 01.01.2020 bis 31.01.2022 |
Stadtrat | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 31.01.2022 | von 24.06.2019 bis 31.01.2022 |
Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.10.2021 | 31.01.2022 | von 01.10.2021 bis 31.01.2022 |
Hauptausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 11.10.2019 | 23.09.2021 | von 11.10.2019 bis 23.09.2021 |
Bauausschuss | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 31.01.2022 | von 01.07.2019 bis 31.01.2022 |
Mitglied |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2020 | 31.01.2022 | von 01.01.2020 bis 31.01.2022 |