Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 26.08.2014 | 30.06.2019 | von 26.08.2014 bis 30.06.2019 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | ||
Ortschaftsrat Zilly | Mitglied | Mitglied | 10.06.2014 | 30.06.2019 | von 10.06.2014 bis 30.06.2019 | |
Ortschaftsrat Zilly | Mitglied | Mitglied | 02.07.2024 | von 02.07.2024 | ||
Stadtrat | Mitglied | Mitglied | 02.07.2019 | bis 02.07.2019 | ||
Stadtrat | Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | von 01.07.2024 |