Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Stadtrat | Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Umwelt | Mitglied | Mitglied | 26.08.2014 | 30.06.2019 | von 26.08.2014 bis 30.06.2019 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 26.08.2014 | 30.06.2024 | von 26.08.2014 bis 30.06.2024 | |
Ortsbürgermeister | ||||||
Ortschaftsrat Dardesheim | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 05.06.2014 | von 05.06.2014 |